|
Bulletin Officiel
du ministère de |
|
|
MOUVEMENT DU PERSONNEL
CESSATIONS DE FONCTIONS ET NOMINATIONS
Directeurs adjoints d'IUFM
NOR : MENS0100464A
ARRETÉ DU 2-3-2001
JO DU 10-3-2001
MEN
DES A13oPar arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 2 mars 2001 :
Il est mis fin aux fonctions de directeur adjoint de l'institut universitaire de formation des maîtres de l'académie de Grenoble de :
- M. Bouchard Maurice, inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional, à compter du 1er septembre 2000 ;
- M. Champollion Pierre, inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional, à compter du 1er octobre 2000,
- Mme Foerster Cordula, maître de conférences, à compter du 1er octobre 2000.
Sont nommés aux fonctions de directeur adjoint de l'institut universitaire de formation des maîtres de l'académie de Grenoble :
- M. Zermatten Jean, inspecteur de l'éducation nationale, à compter du 1er octobre 2000 ;
- M. Moser Claude, maître de conférences, à compter du 1er octobre 2000 ;
- M. Vallier Jean-Paul, inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional, à compter du 1er septembre 2000.
Mme Carrel Marie-Claude, personnel de direction, est nommée en qualité de directrice adjointe à l'institut universitaire de formation des maîtres de l'académie de Grenoble pour une nouvelle période de cinq ans à compter du 1er janvier 2001.