NOMINATIONS
CAPN
de certains personnels enseignants, d'éducation et d'orientation
NOR : MENP0300363A
à NOR : MENP0300369A
ARRÊTÉS DU 20-1-2003
MEN
DPE A1
NOR : MENP0300363A
PROFESSEURS DE CHAIRES SUPÉRIEURES
Vu D. n° 82-451 du 28-5-1982
mod. ; A. du 6-1-1970 ; A. du 2-8-2002 ; PV du 6-1-2003Article 1 - Sont
nommés membres de la commission administrative paritaire des professeurs
de chaires supérieures des établissements classiques, modernes et
techniques, les représentants de l'administration et les représentants
des personnels désignés ci-après :
A - Représentants de l'administration
a) Membres titulaires
- M. Duwoye Pierre-Yves, directeur
des personnels enseignants, président ;
- M. Simon Jacques, attaché
principal d'administration centrale ;
- M. Sabine Didier, sous-directeur
des personnels enseignants du second degré, des personnels d'éducation
et d'orientation, et des personnels non affectés en académie ;
- M. Pietryk Gilbert, inspecteur général
de l'éducation nationale.
b) Membres suppléants - M. Boichot Claude, inspecteur
général de l'éducation nationale ;
- Mme Cosson-Ladet Brigitte, attachée
principale d'administration centrale ;
- Mme Berthomieu Danièle, attachée
d'administration centrale ;
- Mme Abel Marie-Josée, attachée
d'administration scolaire et universitaire.
B - Représentants élus des personnels
a) Membres titulaires
- M. Cohen Jean-Hervé, lycée
Paul Éluard, Saint-Denis (93) ;
- Mme Chapoulie Simone, lycée
Janson de Sailly, Paris (75) ;
- M. Pister Jean-Pierre, lycée
Poincaré, Nancy (54) ;
- M. Schiltz Dominique, lycée
Faidherbe, Lille (59). b) Membres suppléants
- M. Gorson Gérard, lycée
Albert Châtelet, Douai (59) ;
- M. Rouy Alain, lycée Claude
Monet, Paris (75) ;
- Mme Mazerolles Odile, lycée
Berthelot, Saint-Maur (94) ;
- Mme Adamy Françoise, lycée
Lakanal, Sceaux (92). Article 2 - Les
membres de la commission administrative paritaire, nommés par le présent
arrêté, entreront en fonctions le 1er mars 2003. Article 3 - Le
directeur des personnels enseignants est chargé de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au B.O.
Fait à Paris, le 20 janvier
2003
Pour le ministre de la jeunesse,
de l'éducation nationale et
de la recherche
et par délégation,
Le directeur des personnels enseignants
Pierre-Yves DUWOYE
NOR : MENP0300364A PROFESSEURS AGRÉGÉS
Vu D. n° 82-451 du 28-5-1982
mod. ; D. n° 84-914 du 10-10-1984 mod. ; A. du 2-8-2002 ; PV du 6-1-2003Article 1 - Sont
nommés membres de la commission administrative paritaire nationale du corps
des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré,
les représentants de l'administration et les représentants des personnels
désignés ci-après :
A - Représentants de l'administration
a) Membres titulaires
- M. Duwoye Pierre-Yves, directeur
des personnels enseignants, président ;
- M. Simon Jacques, attaché
principal d'administration centrale ;
- M. Pietryk Gilbert, inspecteur général
de l'éducation nationale ;
- M. Mandon Guy, inspecteur général
de l'éducation nationale ;
- M. Charbonnier Daniel, inspecteur
général de l'éducation nationale ;
- Mme Rinderknech Denise, inspectrice
générale de l'éducation nationale ;
- M. Sabine Didier, sous-directeur
des personnels enseignants du second degré, des personnels d'éducation
et d'orientation, et des personnels non affectés en académie ;
- Mme Cosson-Ladet Brigitte, attachée
principale d'administration centrale ;
- M. Goulier Marcel, attaché
principal d'administration centrale.
b) Membres premiers suppléants
- M. Saraf Jacques, inspecteur général
de l'éducation nationale ;
- M. Dorel Gérard, inspecteur
général de l'éducation nationale ;
- M. Souchet Christian, inspecteur
général de l'éducation nationale ;
- M. Gagneux Marcel, inspecteur général
de l'éducation nationale ;
- M. Cordier Gérard, attaché
principal d'administration scolaire et universitaire ;
- M. Herrmann Noël, attaché
principal d'administration centrale ;
- Mme Balducci Nadège, attachée
principale d'administration centrale ;
- Mme Battesti Nathalie, attachée
d'administration centrale ;
- Mme Abel Marie-Josée, attachée
d'administration scolaire et universitaire.
c) Membres deuxièmes suppléants
- Mme Ruget Claudine, inspectrice
générale de l'éducation nationale ;
- M. Philipps Joseph, inspecteur général
de l'éducation nationale ;
- M. Wieme Francis, inspecteur général
de l'éducation nationale ;
- M. Perez Michel, inspecteur général
de l'éducation nationale ;
- Mme Vitet Marie-Madeleine, attachée
d'administration centrale ;
- Mme Demont Catherine, attachée
principale d'administration scolaire et universitaire ;
- M. François Lionnel, attaché
d'administration centrale ;
- Mme Damiot-Marcou Colette, attachée
d'administration centrale ;
- Mme Berthomieu Danièle, attachée
d'administration centrale.
B - Représentants élus du personnel
a) Membres titulaires
1 - Hors-classe
- Mme Sergent Nicole, lycée
Hélène Boucher, Paris, (75).
2 - Classe normale
- M. Pihoue Didier, lycée Marie
Curie, Tarbes (65) ;
- Mme Michelangeli Anne-Estelle, lycée
Honoré d'Estienne d'Orves, Nice (06) ;
- Mme Defenu Nicole, lycée
Joliot Curie, Aubagne (13) ;
- M. Therias Patrick, lycée
Voltaire, Paris (75) ;
- M. Blanc Jean-Charles, IUT de l'université
de Poitiers (86) ;
- M. Fougerand Norbert, lycée
Leconte de Lisle, Saint-Denis (97) ;
- M. Seitz Frédéric,
Lycée franco-allemand, Buc (78) ;
- M. Parizot Didier, lycée
Galilée, Genevilliers (92).
c) Membres deuxièmes suppléants
1- Hors-classe
- M. Policar Alain, faculté
de droit et de sciences économiques, Limoges (87).
2 - Classe normale
- Mme Le Bonte Christine, lycée
Aristide Briand, Évreux (27) :
- Mme Lagauche Maryline, lycée
Arago, Reims (51) ;
- Mme Llech Colette, lycée
George Sand, Le Mée-sur-Seine (77) ;
- M. Coujard Philippe, lycée
Aristide Bergès, Seyssinet Pariset (38) ;
- Mme Soreau Martine, lycée
Georges Duby, Aix-en-Provence (13) ;
- M. Aguilar Gilbert, lycée
A. Benoit, L'Isle-sur-Sorgue (84) ;
- Mme Ball Éliane, lycée
Jean Monnet, Montpellier (34) ;
- M. Thiers Roland, lycée F.
Esclangon, Manosque (04). Article 2 - Les
membres de la commission administrative paritaire, nommés par le présent
arrêté, entreront en fonctions le 1er mars 2003. Article 3 - Le
directeur des personnels enseignants est chargé de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au B.O.
Fait à Paris, le 20 janvier 2003
Pour le ministre de la jeunesse,
de l'éducation nationale et
de la recherche
et par délégation,
Le directeur des personnels enseignants
Pierre-Yves DUWOYE
NOR : MENP0300365A PROFESSEURS CERTIFIÉS, ADJOINTS
D'ENSEIGNEMENT ET CHARGÉS D'ENSEIGNEMENT Vu D. n° 82-451 du 28-5-1982
mod. ; D. n° 84-914 du 10-10-1984 mod. ; A. du 2-8-2002 ; PV du 6-1-2003Article 1 - Sont
nommés membres de la commission administrative paritaire nationale des
professeurs certifiés, des adjoints d'enseignement et des chargés
d'enseignement les représentants de l'administration et les représentants
des personnels désignés ci-après :
A - Représentants de l'administration
a) Membres titulaires
- M. Duwoye Pierre-Yves, directeur
des personnels enseignants, président ;
- M. Simon Jacques, attaché
principal d'administration centrale ;
- Mme Ruget Claudine, inspectrice
générale de l'éducation nationale ;
- Mme Metoudi Michèle, inspectrice
générale de l'éducation nationale ;
- M. Boichot Claude, inspecteur général
de l'éducation nationale ;
- Mme Rinderknech Denise, inspectrice
générale de l'éducation nationale ;
- M. Philipps Joseph, inspecteur général
de l'éducation nationale ;
- M. Bottin Jean, inspecteur général
de l'éducation nationale ;
- M. Bonhoure Gérard, inspecteur
général de l'éducation nationale ;
- M. Aublin Michel, inspecteur général
de l'éducation nationale ;
- Mme Dessieux Gisèle, inspectrice
générale de l'éducation nationale ;
- M. Sabine Didier, sous-directeur
des personnels enseignants du second degré, des personnels d'éducation
et d'orientation, et des personnels non affectés en académie ;
- M. Goulier Marcel, attaché
principal d'administration centrale ;
- Mme Balducci Nadège, attachée
principale d'administration centrale ;
- Mme Cosson-Ladet Brigitte, attachée
principale d'administration centrale ;
- M. Herrmann Noël, attaché
principal d'administration centrale ;
- M. Cordier Gérard, attaché
principal d'administration scolaire et universitaire ;
- Mme Battesti Nathalie, attachée
d'administration centrale ;
- Mme Abel Marie-Josée, attachée
d'administration scolaire et universitaire.
b) Membres premiers suppléants
- M. Wieme Francis, inspecteur général
de l'éducation nationale ;
- M. Goullier Francis, inspecteur
général de l'éducation nationale ;
- M. Roux Dominique, inspecteur général
de l'éducation nationale ;
- M. Badet Jacques, inspecteur général
de l'éducation nationale ;
- M. Gagneux Marcel, inspecteur général
de l'éducation nationale ;
- M. Mellina Bruno, inspecteur général
de l'éducation nationale ;
- M. Figarella Jean, inspecteur général
de l'éducation nationale ;
- M. Pourchet Gérard, inspecteur
général de l'éducation nationale ;
- Mme Damiot-Marcou Colette, attachée
d'administration centrale ;
- M. Brescia Ange, attaché
d'administration centrale ;
- Mme Aimard Béatrice, attachée
d'administration scolaire et universitaire ;
- Mme Chastaing Élisa, attachée
d'administration centrale ;
- Mme Chamorand Annick, attachée
d'administration centrale ;
- M. Demorgny Patrick, attaché
d'administration scolaire et universitaire ;
- M. François Lionnel, attaché
d'administration centrale ;
- Mme Demont Catherine, attachée
principale d'administration scolaire et universitaire ;
- Mme Champlon Geneviève, attachée
de recherche et formation ;
- Mme Herbaut Christiane, attachée
d'administration centrale ;
- Mme Beguel Anne-Marie, attachée
d'administration centrale.
c) Membres deuxièmes suppléants
- M. Souchet Christian, inspecteur
général de l'éducation nationale ;
- Mme Duchène Françoise,
inspectrice générale de l'éducation nationale ;
- M. Billiet Jean-Claude, inspecteur
général de l'éducation nationale ;
- M. Levallois Bruno, inspecteur général
de l'éducation nationale ;
- M. Menant Guy, inspecteur général
de l'éducation nationale ;
- M. Maestracci Vincent, inspecteur
général de l'éducation nationale ;
- Mme Ferrier Nicole, inspectrice
générale de l'éducation nationale ;
- Mme Belletto-Sussel Hélène,
inspectrice générale de l'éducation nationale ;
- Mme Geny-Guéry, attachée
principale d'administration centrale ;
- Mme Berthomieu Danièle, attachée
d'administration centrale ;
- Mme Alessio Ghislaine, attachée
d'administration centrale ;
- M. Hervouet Jérôme,
attaché d'administration centrale ;
- Mme Piha Marie-Odile, attachée
d'administration centrale ;
- Mme Vitet Marie-Madeleine, attachée
d'administration centrale ;
- Mme Neauport Sylvie, attachée
d'administration centrale ;
- Mme Devez Thérèse,
professeur certifié ;
- Mme Perret Maryvonne, professeur
certifié ;
- Mme Coiquaud Michèle, attachée
d'administration centrale ;
- Mme Jusserand Michèle, attachée
d'administration scolaire et universitaire.
B - Représentants élus du personnel
a) Membres titulaires
1 - Hors-classe
- M. Pelle James, lycée Libergier,
Reims (51) ;
- Mme Alonzo Odile, lycée Turgot,
Paris (75) ;
- Mme Pichard Renée, lycée
Jules Verne, Nantes (44).
2- Classe normale du corps des professeurs
certifiés, corps des adjoints d'enseignement, corps des chargés
d'enseignement
- M. Marand Xavier, lycée G.
Bachelard, Paris (75) ;
- Mme Ricciuti Rosita, collège
Montaigu, Jarville (54) ;
- Mme Jobertie Esther, collège
d'Attigny Machault (08) ;
- M. Richoilley Jean-Claude, collège
H. Guillaumet, Mourmelon-le-Grand (51) ;
- Mme Frayer Sylvie, lycée
R. Cassin, Bayonne (64) ;
- Mme Rodriguez Nathalie, collège
J.B. Corot, Le Raincy (93) ;
- M. Beney François, université
Rennes II, Rennes (35) ;
- M. Barbillat Christophe, collège
S. Mallarmé, Paris (75) ;
- Mme Laborie Patricia, lycée
J. Loth, Pontivy (56) ;
- Mme Nusbaumer Claudine, collège
Le Breil, Nantes (44) ;
- M. Gaetan Jean-Paul, collège
R. Doisneau, Chalon-sur-Saône (71) ;
- M. Boehringer Hubert, collège
Freppel, Obernai (67) ;
- M. Gouy Jean-Claude, collège
Armand Lanoux Champs-sur-Marne (77) ;
- M. Girondin Christian, lycée
Jean Macé, Vitry-sur-Seine (94) ;
- M. Gruszczynski Daniel, collège
F. Dolto, Pont-à-Marcq (59) ;
- Mme Champeau Annick, collège
Chevreul, L'Hay-les-Roses (94).
b) Membres premiers suppléants
1 - Hors-classe
- Mme Clergeau Colette, lycée
J. de Vaucanson, Tours (37) ;
- Mme Ferlet Michèle, collège
P. de Fermat, Toulouse (31) ;
- Mme Ters Catherine, Lycée
Grand Air, Arcachon (33).
2. Classe normale du corps des professeurs
certifiés, corps des adjoints d'enseignement, corps des chargés
d'enseignement
- M. Collongeon Bernard, collège
L. Bourliaguet, Thiviers (24) ;
- Mme Franceschi Laure, lycée
Parc de Vilgenis, Massy (91) ;
- Mme Cocchi Renata, collège
L. Gambetta, Paris (75) ;
- Mme Juan Virginie, lycée
hôtelier, Talence (33) ;
- M. Matan Claude, lycée de
la Camargue, Nimes (30) ;
- Mme Vergnaud Marie-Hélène,
lycée C. Guérin, Poitiers (86) ;
- Mme Billard Céline, collège
de La Salvetat Saint-Gilles (31) ;
- Mme Rudloff-Bransteder Geneviève,
lycée R. Schuman, Haguenau (67) ;
- M. Gallot Pierre-François,
lycée Voltaire, Wingles (62) ;
- Mme Breil Isabelle, Lycée
R.Cassin, Bayonne (64) ;
- M. Libert Mathias, collège
Rabelais, Cloyes-sur-Loir (28) ;
- Mme Poletti Christiane, lycée
Champollion, Grenoble (38) ;
- M. Brugière René,
lycée Jean Monnet, Yzeure (03) ;
- M. Lerestif Fabrice, collège
La Motte Brûlon, Rennes (35) ;
- Mme Meynard Emmanuelle, lycée
M. Dassault, Rochefort-sur-Mer (17) ;
- Mme Saltarelli, Lycée J.B.
Corot, Douai (59).
c) Membres deuxièmes suppléants
1 - Hors-classe
- M. Follin Raymond, lycée
P. Cézanne, Aix-en-Provence (13) ;
- Mme Godard Sylvaine, lycée
J.-J. Rousseau, Montmorency (95) ;
- M. Long Patrice, lycée Richelieu,
Rueil-Malmaison (92).
2 - Classe normale du corps des professeurs
certifiés, corps des adjoints d'enseignement, corps des chargés
d'enseignement
- Mme Jean Béatrice, lycée
D. de Séverac, Toulouse (31) ;
- M. Peignot Philippe, collège
E. Guillaumin, Moulins (03) ;
- M. Giovanazzi Pierre-Fabrice, lycée
H. d'Estienne d'Orves, Nice (06) ;
- M. Clément Alain, collège
Itard, Oraison (04) ;
- M. Moyon Jean-Charles, lycée
Léonard-de-Vinci, Melun (77) ;
- Mme Nunez-Coffano Isabelle, lycée
de Lorgues (83) ;
- M. Chasseloup de Chatillon Frédéric,
lycée J. Calvin, Noyon (60) ;
- Mme Dedale Deschamps Dominique,
collège Le Chamandier, Gières (38) ;
- Mme Urbaniak Céline, collège
du Centre, Villejuif (94) ;
- Mme Dancie Yvonne, lycée
Montaury, Nimes (30) ;
- M. Dauphine Quentin, collège
H. Nans, Aups (83) ;
- Mme Galard Armelle, lycée
P. Mendès-France, Rennes (35) ;
- M. Mougin Albert-Jean, collège
Raymond Vergès, La Possession (97) ;
- Mme Cas Christine, collège
Pasteur, Créteil (94) ;
- M. Lemaire Didier, lycée
Montjour, Besançon (25) ;
- M. Comte Sponville Maurice, lycée
Édouard Vaillant, Vierzon (18). Article 2 - Les
membres de la commission administrative paritaire, nommés par le présent
arrêté, entreront en fonctions le 1er mars 2003. Article 3 - Le
directeur des personnels enseignants est chargé de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au B.O.
Fait à Paris, le 20 janvier
2003
Pour le ministre de la jeunesse,
de l'éducation nationale et
de la recherche
et par délégation,
Le directeur des personnels enseignants
Pierre-Yves DUWOYE
NOR : MENP0300366A PROFESSEURS D'ÉDUCATION
PHYSIQUE ET SPORTIVE ET CHARGÉS D'ENSEIGNEMENT D'ÉDUCATION PHYSIQUE
ET SPORTIVE Vu D. n° 82-451 du 28-5-1982
mod. ; D. n° 84-914 du 10-10-1984 mod. ; A. du 2-8-2002 ; PV du 6-1-2003Article 1 - Sont
nommés membres des commissions administratives paritaires nationales désignées
ci-après, les représentants de l'administration et les représentants
des personnels dont les noms suivent :
I - Commissions administratives paritaires nationales du corps des professeurs
d'éducation physique et sportive
A - Représentants de l'administration
a) Membres titulaires
- M. Duwoye Pierre-Yves, directeur
des personnels enseignants, président ;
- M. Simon Jacques, attaché
principal d'administration centrale ;
- M. Volondat Michel, inspecteur général
de l'éducation nationale ;
- M. Sabine Didier, sous-directeur
des personnels enseignants du second degré, des personnels d'éducation
et d'orientation, et des personnels non affectés en académie ;
- Mme Cosson-Ladet Brigitte, attachée
principale d'administration centrale. b) Membres premiers suppléants
- M. Hébrard Alain, inspecteur
général de l'éducation nationale ;
- M. Goulier Marcel, attaché
principal d'administration centrale ;
- Mme Balducci Nadège, attachée
principale d'administration centrale ;
- M. Herrmann Noël, attaché
principal d'administration centrale ;
- Mme Battesti Nathalie, attachée
d'administration centrale. c) Membres deuxièmes suppléants
- M. Leblanc Michel, inspecteur général
de l'éducation nationale ;
- Mme Damiot-Marcou Colette, attachée
d'administration centrale ;
- Mme Aimard Béatrice, attachée
d'administration scolaire et universitaire ;
- Mme Vitet Marie-Madeleine, attachée
d'administration centrale ;
- Mme Chamorand Annick, attachée
d'administration centrale.
B - Représentants élus du personnel
a) Membres titulaires
1 - Hors-classe
- M. Dubroca Jean-Louis, collège
Marie Bartette, Arcachon (33).
2 - Classe normale
- Mme Deligny Dominique, DRJS Ile-de-France
(75) ;
- M. Charlier Bernard, collège
F. de Boisrobert, Hérouville-Saint-Clair (14) ;
- Mme Gabanou-Sans Simone, collège
Lou-Castellas, Marguerittes (30) ;
- M. Lebas Jacques, lycée Clément
Ader, Bernay (27). b) Membres premiers suppléants
1 - Hors-classe
- Mme Sauvage Nicole, collège
Californie, Angers (49).
2 - Classe normale
- Mme Perret Emmanuelle, collège
Jean Rostand, Milly-la-Forêt (91) ;
- M. Caubet Philippe, lycée
J. Fourier, Auxerre (89) ;
- Mme Baudelet Marie-Claude, collège
Joliot Curie, Longueau (80) ;
- M. Maillet Jean-Michel, lycée
en Forêt, Montargis (45). c) Membres deuxièmes suppléants
1 - Hors-classe
- M. Fayemendie Jean, collège
les Sept Mares, Maurepas (78).
2 - Classe normale
- Mme Trignac Brigitte, collège
A. Fleming, Sassenage (38) ;
- M. Bombard Gaël, collège
Albert Camus, Soufflenheim (67) ;
- Mme Hingant Martine, lycée
François Villon, Paris (75) ;
- M. Fabre Guy, collège Jean
Moulin, Poitiers (86).
II - Commissions administratives paritaires nationales du corps des chargés
d'éducation physique et sportive
A - Représentants de l'administration
a) Membres titulaires
- M. Duwoye Pierre-Yves, directeur
des personnels enseignants, président ;
- M. Simon Jacques, attaché
principal d'administration centrale ;
- M. Volondat Michel, inspecteur général
de l'éducation nationale ;
- M. Sabine Didier, sous-directeur
des personnels enseignants du second degré, des personnels d'éducation
et d'orientation, et des personnels non affectés en académie.
b) Membres premiers suppléants
- M. Leblanc Michel, inspecteur général
de l'éducation nationale ;
- Mme Cosson-Ladet Brigitte, attachée
principale d'administration centrale ;
- M. Goulier Marcel, attaché
principal d'administration centrale ;
- M. Herrmann Noël, attaché
principal d'administration centrale. c) Membres deuxièmes suppléants
- M. Hebrard Alain, inspecteur général
de l'éducation nationale ;
- Mme Vitet Marie-Madeleine, attachée
d'administration centrale ;
- Mme Battesti Nathalie, attachée
d'administration centrale ;
- Mme Aimard, Béatrice attachée
d'administration scolaire et universitaire.
B - Représentants élus du personnel
a) Membres titulaires
1 - Classe exceptionnelle et hors-classe
- Mme Charpin Michèle, collège
de la Comté, Vic-le-Comte (63) ;
- Mme Duquesne Sophie, établissement
TCC Fondation Vallée, Gentilly (94).
2 - Classe normale
- M. Durth Jean-Pierre, collège
Jean Lurçat, Brive-La-Gaillarde (19) ;
- Mme Juhel Mariannick, collège
T. Mann, Paris (75). b) Membres premiers suppléants
1. Classe exceptionnelle et hors-classe
- Mme Lamazouade Béatrice,
L.P. Fernand Léger, Grand-Couronne (76) ;
- M. Potavin Serge, lycée F.
Dolto, Fontanil-Cornillon (38).
2. Classe normale
- Mme Lach Sylvie, collège
Pierre de Ronsard, Tours (37) ;
- M. Schmitt Franck, collège
J.P. de Dadelsen, Hirsingue (68). c) Membres deuxièmes suppléants
1 - Classe exceptionnelle et hors-classe
- Mme Kergroac'h Sylviane, lycée
La Colinière, Nantes (44) ;
- Mme Heraud Annick, collège
A. Camus, Ris-Orangis (91).
2 - Classe normale
- M. Delbart Lionel, lycée
Camille Desmoulins, Le Cateau-Cambresis (59) ;
- Mme Peudepiece Nadine, lycée
Dupleix, Landrecies (59). Article 2 - Les
membres des commissions administratives paritaires, nommés par le présent
arrêté, entreront en fonctions le 1er mars 2000. Article 3 - Le
directeur des personnels enseignants est chargé de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au B.O.
Fait à Paris, le 20 janvier
2003
Pour le ministre de la jeunesse,
de l'éducation nationale et
de la recherche
et par délégation,
Le directeur des personnels enseignants
Pierre-Yves DUWOYE
NOR : MENP0300367A PROFESSEURS DE LYCÉE PROFESSIONNELVu D. n° 82-451 du 28-5-1982
mod. ; D. n° 87-495 du 3-7-1987 mod. ; A. du 2-8-2002 ; PV du 6-1-2003Article 1 - Sont
nommés membres de la commission administrative paritaire nationale des
professeurs de lycée professionnel, les représentants de l'administration
et les représentants des personnels désignés ci-après
:
A - Représentants de l'administration
a) Membres titulaires
- M. Duwoye Pierre-Yves, directeur
des personnels enseignants, président ;
- M. Simon Jacques, attaché
principal d'administration centrale ;
- M. Roynette Alain, inspecteur général
de l'éducation nationale ;
- M. Sere Alain, inspecteur général
de l'éducation nationale ;
- M. Bottin Jean, inspecteur général
de l'éducation nationale ;
- M. Sabine Didier, sous-directeur
des personnels enseignants du second degré, des personnels d'éducation
et d'orientation, et des personnels non affectés en académie ;
- M. Goulier Marcel, attaché
principal d'administration centrale ;
- Mme Cosson-Ladet Brigitte, attachée
principale d'administration centrale ;
- Mme Balducci Nadège, attachée
principale d'administration centrale.
b) Membres premiers suppléants
- Mme Rinderknech Denise, inspectrice
générale de l'éducation nationale ;
- M. Perrin Jacques, inspecteur général
de l'éducation nationale ;
- M. Moussa Jean, inspecteur général
de l'éducation nationale ;
- M. Herrmann Noël, attaché
principal d'administration centrale ;
- M. Cordier Gérard, attaché
principal d'administration scolaire et universitaire ;
- Mme Battesti Nathalie, attachée
d'administration centrale ;
- M. Brescia Ange, attaché
d'administration centrale ;
- Mme Beguel Anne-Marie, attachée
d'administration centrale ;
- Mme Vitet Marie-Madeleine, attachée
d'administration centrale.
c) Membres deuxièmes suppléants
- M. Malleus Pierre, inspecteur général
de l'éducation nationale ;
- Mme Cur Françoise,
inspectrice générale de l'éducation nationale ;
- Mme Damiot-Marcou Colette, attachée
d'administration centrale ;
- Mme Coiquaud Michèle, attachée
d'administration centrale ;
- Mme de Pouvourville Anne, attachée
d'administration centrale ;
- Mme Dupont Catherine, attachée
d'administration centrale ;
- M. Hervouet Jérôme,
attaché d'administration centrale ;
- Mme Piha Marie-Odile, attachée
d'administration centrale ;
- M. Demorgny Patrick, attaché
d'administration scolaire et universitaire.
B - Représentants élus du personnel
a) Membres titulaires
1 - Professeurs de lycée professionnel
hors classe
- M. Le Bivic Alain, LP J. Bertin,
Bruay-la Buissière (62).
2- Professeurs de lycée professionnel
classe normale
- M. Guérin Christian, LP Galilée,
Paris 13ème (75) ;
- Mme Azais Catherine, LP Joliot Curie,
Oignies (62) ;
- M. Queraud Jean-Michel, LP P. Bert,
Bayonne (64) ;
- M. Joly Bernard, LP Julien de Balleure,
Chalon (71) ;
- Mme Aubin Nelly, SEP du LT E. Héré,
Laxou (54) ;
- M. Patrick Désiré,
LP M. Deprez, Paris 11ème (75) ;
- M. Antoine Philippe, LP H. Poincaré,
Palaiseau (91) ;
- M. Chanvrier Jean-Louis, LP Colbert,
Le Petit-Quevilly (76).
b) Membres premiers suppléants
1 - Professeurs de lycée professionnel
hors classe
- M. Sauce Christian, LP P. Cousteau,
Saint-André-de-Cubzac (33).
2 - Professeurs de lycée professionnel
classe normale
- M. Gerbault Jean-Luc, LP Brisson,
Vierzon (18) ;
- Mme Lafargue Dominique, LP Bourdelle,
Montauban (82) ;
- M. Scalco Hervé, SEP Nadaud,
Paris 20ème (75) ;
- Mme Hugon Anne-Marie, LP Roger Claustres,
Clermont-Ferrand (63) ;
- M. Beraud Richard, LP J. Monnet,
Juvisy-sur-Orge (91) ;
- M. Goupil Gilles, LP Mézen,
Alençon (61) ;
- M. Hochede Freddy, LP Coubertin,
Calais (62) ;
- M. Santerre Gilles, LP du Nivolet,
La Ravoire (73).
c) Membres deuxièmes suppléants
1 - Professeurs de lycée professionnel
hors-classe
- M. Bourdin Jack, LP bd Pinel, Bron
(69).
2 - Professeurs de lycée professionnel
classe normale
- M. Méric Patrice, LP A. Londres,
Cusset (03) ;
- Mme Vaisse Françoise, LP
Ch. De Gaulle, Sète (34) ;
- M. Gorczyca Gérard, LP H.
Bardot, Pont-à-Mousson (54) ;
- M. Seither Charles, lycée
Albert Bayet, Tours (37) ;
- M. Elazzaoui François, université
de Picardie Jules Verne, Amiens (80) ;
- M. Martin Laurent, SEP du LPO C.
Ader, Bernay (27) ;
- Mme Meglinky Catherine, LP E. Gand,
Amiens (80) ;
- Mme Bourniole Françoise,
LP Boucher, Tremblay-en-France (93). Article 2 - Les
membres de la commission administrative paritaire, nommés par le présent
arrêté, entreront en fonctions le 1er mars 2003. Article 3 - Le
directeur des personnels enseignants est chargé de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au B.O.
Fait à Paris, le 20 janvier
2003
Pour le ministre de la jeunesse,
de l'éducation nationale et
de la recherche
et par délégation,
Le directeur des personnels enseignants
Pierre-Yves DUWOYE
NOR : MENP0300368A CONSEILLERS PRINCIPAUX D'ÉDUCATION
Vu D. n° 82-451 du 28-5-1982
mod. ; D. n° 87-496 du 3-7-1987 mod. ; A. du 2-8-2002 ; PV du 6-1-2003Article 1 - Sont
nommés membres de la commission administrative paritaire nationale des
conseillers principaux d'éducation, les représentants de l'administration
et les représentants des personnels dont les noms suivent :
A - Représentants de l'administration
a) Membres titulaires
- M. Duwoye Pierre-Yves, directeur
des personnels enseignants, président ;
- M. Simon Jacques, attaché
principal d'administration centrale ;
- M. Jutant Jean-Marie, inspecteur
général de l'éducation nationale ;
- M. Rollot Jean-Louis, inspecteur
général de l'éducation nationale ;
- M. Sabine Didier, sous-directeur
des personnels enseignants du second degré, des personnels d'éducation
et d'orientation, et des personnels non affectés en académie ;
- Mme Cosson-Ladet Brigitte, attachée
principale d'administration centrale ;
- M. Herrmann Noël, attaché
principal d'administration centrale. b) Membres premiers suppléants
- Mme Hostalier Françoise,
inspectrice générale de l'éducation nationale ;
- M. Cerfontaine Jean-Yves, inspecteur
général de l'éducation nationale ;
- M. Goulier Marcel, attaché
principal d'administration centrale ;
- Mme Balducci Nadège, attachée
principale d'administration centrale ;
- Mme Battesti Nathalie, attachée
d'administration centrale ;
- Mme Aimard Béatrice, attachée
d'administration scolaire et universitaire ;
- Mme Abel Marie-Josée, attachée
d'administration scolaire et universitaire. c) Membres deuxièmes suppléants
- M. Croissandeau Jean-Michel, inspecteur
général de l'éducation nationale ;
- Mme Sellier Michèle, inspectrice
générale de l'éducation nationale ;
- Mme Damiot-Marcou Colette, attachée
d'administration centrale ;
- Mme Chamorand Annick, attachée
d'administration centrale ;
- Mme Neauport Sylvie, attachée
d'administration centrale ;
- Mme Coiquaud Michèle, attachée
d'administration centrale ;
- Mme Vitet Marie-Madeleine, attachée
d'administration centrale.
B - Représentants élus du personnel
a) Membres titulaires
1 - Conseillers principaux d'éducation
hors classe
- Mme Sale Évelyne, lycée
P. Mendès-France, La Roche-sur-Yon (85).
2 - Conseillers principaux d'éducation
classe normale
- Mme Ramond Valérie, collège
Marcel Pagnol, Perpignan (66) ;
- Mme Maati Joëlle, lycée
Corot, Douai (59) ;
- M. Cuingnart Ludovic, collège
Le Ruissatel, Marseille (13) ;
- M. Rouquette Charles, collège
Bartholdi, Boulogne-Billancourt (92) ;
- M. Jaouen Bruno, collège
de Kérolay, Lorient (56) ;
- Mme Follet Annette, lycée
Descartes, Tours (37) ;
- M. Julien Frédéric,
LP A. Malaise, Charleville-Mézières (08). b) Membres premiers suppléants
1 - Conseillers principaux d'éducation
hors classe
- Mme Rafalowicz Brigitte, lycée
Ozenne, Toulouse (31).
2 -Conseillers principaux d'éducation
classe normale
- M. Bourgeois Guy, LP Joliot Curie,
Reims (51) ;
- M. Gontard Philippe, collège
J. Vallès, Fontaine (38) ;
- Mme Gourbier Catherine, collège
Offenbach, Saint-Mandé (94) ;
- M. Le Masson Jean-Jacques, LP de
Gelos (64) ;
- M. Bauby Sébastien, collège
J. Callot, Neuves Maisons (54) ;
- M. Hebert Didier, LP Méditerranée,
Montpellier (34) ;
- Mme Rochaix Pascale, lycée
Vaugelas, Chambéry (73). c) Membres deuxièmes suppléants
1 - Conseillers principaux d'éducation
hors classe
- M. Évieux Gérard,
lycée E. Quinet, Bourg-en-Bresse (01).
2 - Conseillers principaux d'éducation
classe normale
- M. Castelli Fabien, lycée
Les Fontenelles, Louviers (27) ;
- M. Chameroy Franck, collège
de l'Archet, Nice (06) ;
- Mme Balestrat Pascale, lycée
M. Berthelot, Chatellereault (86) ;
- M. Leyrat Philippe, collège
Joliot Curie, Aubière (63) ;
- Mme Mantoni Marie-Thérèse,
lycée J. Moulin, Roubaix (59) ;
- M. Loureiro Da Fonseca Franck, collège
J. Moulin, Barbezieux (16) ;
- M. Gomez Vincent, collège
Henri Fabre, Vitrolles (13). Article 2 - Les
membres de la commission administrative paritaire, nommés par le présent
arrêté, entreront en fonctions le 1er mars 2003. Article 3 - Le
directeur des personnels enseignants est chargé de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au B.O.
Fait à Paris, le 20 janvier
2003
Pour le ministre de la jeunesse,
de l'éducation nationale et
de la recherche
et par délégation,
Le directeur des personnels enseignants
Pierre-Yves DUWOYE
NOR : MENP0300369A DIRECTEURS DE CENTRE D'INFORMATION
ET D'ORIENTATION ET CONSEILLERS D'ORIENTATION-PSYCHOLOGUES Vu D. n° 82-451 du 28-5-1982
mod. ; D. n° 91-973 du 23-9-1991 mod. ; A. du 2-8-2002 ; PV du 6-1-2003Article 1 - Sont
nommés membres de la commission administrative paritaire nationale du corps
des directeurs de centre d'information et d'orientation et des conseillers d'orientation-psychologues,
les représentants de l'administration et les représentants des personnels
désignés ci-après :
A - Représentants de l'administration
a) Membres titulaires
- M. Duwoye Pierre-Yves, directeur
des personnels enseignants, président ;
- M. Simon Jacques, attaché
principal d'administration centrale ;
- M. Denquin Robert, inspecteur général
de l'éducation nationale ;
- M. Sabine Didier, sous-directeur
des personnels enseignants du second degré, des personnels d'éducation
et d'orientation, et des personnels non affectés en académie ;
- M. Roussel André, chef du
service académique d'information et d'orientation de l'académie
de Lille. b) Membres suppléants
- M. Le Goff François, inspecteur
général de l'éducation nationale ;
- Mme Cosson-Ladet Brigitte, attachée
principale d'administration centrale ;
- M. Herrmann Noël, attaché
principal d'administration centrale ;
- Mme Aimard Béatrice, attachée
d'administration scolaire et universitaire ;
- Mme Battesti Nathalie, attachée
d'administration centrale.
B - Représentants élus du personnel
a) Membres titulaires
1 - Directeur de centre d'information
et d'orientation
- M. Chatelet Jean-Marc, CIO d'Arras
(62) ;
- Mme Erhel Annyvonne, CIO de Redon,
Rennes (35).
2- Conseillers d'orientation-psychologues
- Mme Monnier Marie-Agnès,
CIO de Sotteville-les-Rouen (76) ;
- Mme Bennassar Laure, CIO de Toulouse
Nord (31) ;
- M. GroyerYann, CIO d'Issoudun (36).
b) Membres suppléants
1 - Directeur de centre d'information
et d'orientation
- Mme Boniface Sophie, CIO du Raincy
(93) ;
- Mme Candat Sophie, SAIO de Reims
(51).
2- Conseillers d'orientation-psychologues
- M. Riquois Robert, CIO de Nanterre
(92) ;
- Mme Godard Sylvie, CIO d'Amiens
Nord (80) ;
- Mme Blondeau-Billy Monique, CIO
d'Angers (49). Article 2 - Les
membres de la commission administrative paritaire, nommés par le présent
arrêté, entreront en fonctions le 1er mars 2003. Article 3 - Le
directeur des personnels enseignants est chargé de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au B.O.
Fait à Paris, le 20 janvier
2003
Pour le ministre de la jeunesse,
de l'éducation nationale et
de la recherche
et par délégation,
Le directeur des personnels enseignants
Pierre-Yves DUWOYE