NOMINATIONS
Commission consultative paritaire nationale des directeurs d’EREA
NOR :
MEND0701635A
ARRÊTÉ DU 5-9-2007
MEN
DE B2-3
Vu L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod., ens. L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod. ; D. n° 81-482 du 8-5-1981 mod. ; A. interminist. du 23-8-1984 mod. ; A. du 29-1-2007 ; PV de la réunion du bureau central de vote du 14-6-2007
Article 1 - Les fonctionnaires dont les noms suivent, seront à compter du 28 août 2007 chargés de représenter l’administration à la commission consultative paritaire nationale compétente à l’égard des directeurs d’établissement régional d’enseignement adapté : Titulaires
- Mme Catherine Daneyrole, chef du service des personnels d’encadrement ;
- M. Philippe Claus, inspecteur général de l’éducation nationale.
Suppléants
- Mme Michèle Rousset, sous-directrice de la gestion des carrières des personnels d’encadrement ;
- Mme Michèle Leblanc, inspectrice de l’éducation nationale.
Article 2 - Les fonctionnaires ci-après désignés, élus le 14 juin 2007 à la commission consultative paritaire nationale compétente à l’égard des directeurs d’établissement régional d’enseignement adapté, représentent le personnel à compter du 28 août 2007.
Titulaires
- M. Edmond Peirotes, directeur de l’EREA Le Mirandin à Albertville (73) ;
- M. Éric Krop, directeur de l’EREA Cronstadt à Paris (75).
Suppléants
- Mme Cécile Page, directrice de l’EREA Cavanna à Nogent-sur-Marne (94) ;
- M. Gérald Lemaire, directeur de l’EREA de Courbiac à Villeneuve-sur-Lot (47).
Article 3 - La directrice de l’encadrement est chargée de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Paris, le 5 septembre 2007
Pour le ministre de l’éducation nationale
et par délégation,
La directrice de l’encadrement
Ghislaine MATRINGE
Annexe
RÉSULTATS DES ÉLECTIONS À LA COMMISSION CONSULTATIVE PARITAIRE NATIONALE DES DIRECTEURS D’ÉTABLISSEMENT RÉGIONAL D’ENSEIGNEMENT ADAPTÉ - SCRUTIN DU 14 JUIN 2007
Nombre d’électeurs inscrits : 77
Nombre de votants : 63
Suffrages valablement exprimés : 58
Bulletins blancs ou nuls : 5
La liste unique présentée par le SNPDEN a obtenu : 58 voix
Sont élus :
Titulaires :
- M. Edmond Peirotes
- M. Éric Krop
Suppléants :
- Mme Cécile Page
- M. Gérald Lemaire
haut de page |